ymddiriedolwyr MILTON KEYNES AND BROUGHTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1159174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DAVID WILLIAM MONK DSC BSC | Cadeirydd | 05 April 2001 |
|
|
||||
Lorraine Conner | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Clare May Rishi | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Malcolm Brighton | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Gerard William Powis | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
AMANDA BUTLER | Ymddiriedolwr | 04 April 2013 |
|
|
||||
Kay Munro | Ymddiriedolwr | 06 April 2012 |
|
|
||||
ALISON CORLETT | Ymddiriedolwr | 05 April 1998 |
|
|||||
PETE MATHISON | Ymddiriedolwr | 06 April 1983 |
|
|
||||
BRENDA EASTAFF | Ymddiriedolwr | 06 April 1983 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.