ymddiriedolwyr STONEGROVE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1161812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipika Tanna | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|
||||
Shadeen Lawrence | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Jeremy Daudlin | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Olutomiwa Olumayowa Oke | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Lucy Wakeley | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Graeme Joseph Davidson | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Deena Monica Kusi | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Rev SIMON WILLIAM JOHN REA | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|||||
GILAD YEHUDA LIMOR | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.