Hanes ariannol LLANFAIR WATERDINE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1159992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.68k | £49.76k | £59.90k | £15.00k | £22.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.11k | £61.13k | £112.34k | £36.00k | £11.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.60k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £42.36k | £43.07k | N/A | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.