Hanes ariannol LEAPS AND BOUNDS COMMUNITY PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1160971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.90k | £71.43k | £78.46k | £112.12k | £144.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.34k | £66.63k | £74.41k | £85.82k | £115.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.56k | £8.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £1.00k | £22.70k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.