ymddiriedolwyr VHL UK/IRELAND
Rhif yr elusen: 1160381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM JOHN LOVITT | Cadeirydd | 01 March 2013 |
|
|
||||
Nancy Molyneaux-Finley | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Francesca Goddard | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Tantara Fox-Stillwell | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Kathryn Chapman | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Kim Lara Vaughan | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
ELLEN WENTWORTH | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
John Allan Hepworth | Ymddiriedolwr | 22 May 2016 |
|
|
||||
Dr Antony Richard Horton Ph D | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
JANICE HEPWORTH | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
AMY ROSE HENSON | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
GLORIA FLORENCE PROBY | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
||||
ROXANNE MICA DAPHNE BONIN BA HONS | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
||||
NAT MASON | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.