Hanes ariannol THE CHILDRENS ART SCHOOL
Rhif yr elusen: 1161225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.13k | £38.55k | £135.71k | £90.06k | £166.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.51k | £31.73k | £101.77k | £123.49k | £139.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | £11.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.00k | N/A | £31.90k | £26.20k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.