Hanes ariannol BETHANY HOMESTEAD
Rhif yr elusen: 1160448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £1.55m | £1.58m | £1.68m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.55m | £1.60m | £1.68m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £370.00k | £424.00k | £410.75k | £553.79k | £593.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £108.68k | £64.80k | £593.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £140.31k | £67.09k | £27.75k | £52.74k | £55.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.80k | £12.06k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.44m | £1.46m | £1.44m | £1.55m | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.84k | £8.78k | £8.45k | £8.39k | £6.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £37.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £117.98k | £36.25k | £0 | £10.37k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.55m | £1.59m | £1.68m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.18k | £4.38k | £3.55k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.32k | £11.82k | £10.84k | £10.83k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.30k | £1.33k | £291 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.