ymddiriedolwyr THE SABRE TRUST
Rhif yr elusen: 1161190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS PHIL FARMER | Cadeirydd | 07 April 2015 |
|
|
||||
Darron Phillips | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Daniel Stuart Smith | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
William David Porter | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
MISS VIV MILLS | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
KEVIN KENNETH MASTERS | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
MS KAT MOON | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.