Hanes ariannol THIRD SECTOR LEADERS KIRKLEES
Rhif yr elusen: 1162592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £611.29k | £1.09m | £1.22m | £1.23m | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £642.38k | £978.68k | £1.20m | £1.21m | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £187.00k | £291.20k | £354.21k | £561.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £460.80k | £886.16k | £916.68k | £838.23k | £576.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £596.90k | £1.07m | £1.21m | £1.22m | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.90k | £11.11k | £12.17k | £11.89k | £11.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £494 | £753 | £1.21k | £302 | £1.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £642.38k | £978.68k | £1.20m | £1.21m | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.77k | £4.36k | £6.07k | £5.44k | £5.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £39.67k | £40.73k | £191.76k | £440.38k | £264.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.