ymddiriedolwyr ABBEY COURT SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1160511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Aspin | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Susan Linda Evans | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Derek King | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Charlene Wakerell | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Rev JEAN KERR MA CERT ED | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Sue Vallente-Kerr | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
KAREN JOY | Ymddiriedolwr | 14 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.