ymddiriedolwyr THE CLOCKTOWER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1160041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Whitehouse | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|||||
Matthew Westerman | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Hugo James Edward Farmer | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Baroness Lorraine Fullbrook | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Timothy Frederick Boughton | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
JAMES PATRICK EYRE | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.