Hanes ariannol AVANTI FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1161879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £760.89k | £137.26k | £4.89m | £2.56m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £452.22k | £423.83k | £934.35k | £2.16m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.73k | £149.46k | £18.31k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £756.90k | N/A | £4.15m | £1.39m | £482.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £333.91k | £774.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.98k | N/A | £592.39k | £821.50k | £547.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7 | N/A | £11 | £3 | £1 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £149.46k | £18.31k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £452.22k | N/A | £934.35k | £2.16m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.10k | N/A | £46.10k | £57.23k | £18.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.