ymddiriedolwyr IDLE SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1160203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John kidd | Cadeirydd | 01 January 2012 |
|
|
||||
Bethany Holmes | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Jackie Miller | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
CHRISTINE JANE HOYLAND | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
REBECCA VICTORIA BREWER | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Michaela Smith | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Joanne Lee | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
CHARRISSA HODGES | Ymddiriedolwr | 07 January 2018 |
|
|
||||
ANGELA PEARSON | Ymddiriedolwr | 20 July 2014 |
|
|
||||
YVONNE WILSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
JULIE MAUREEN KIDD | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.