ymddiriedolwyr NAMIBIA PROJECT
Rhif yr elusen: 1163681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILARIA REGONDI | Cadeirydd | 07 September 2019 |
|
|
||||
Jessica Kort | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Isabella Athena Adamopoulos | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Dr ANDREAS IYAMBO ELOMBO | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
SAMUEL PHILLIPSON | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Susan Lowe | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
RIJN BRANDSE | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
VADIM NIKITIN | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
ANN BRANDSE | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
WENDY BRANDSE | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.