ymddiriedolwyr COLCHESTER NORTH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1164849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONY MICHAEL WARING | Cadeirydd | 08 July 2014 |
|
|
||||
James Chandler | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Melvin Douglas Tarman | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Ian Andrew Welch | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
David John Charles Reid | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE ANN MEADWAY | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
NIGEL DEREK BALLARD | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|
||||
ELIZABETH PAULINE WELCH | Ymddiriedolwr | 15 July 2010 |
|
|
||||
MICHAEL GEAVES | Ymddiriedolwr | 16 July 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.