ymddiriedolwyr THE RIPPLE POND
Rhif yr elusen: 1161224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brig Andrew Charles Wood | Cadeirydd | 08 June 2022 |
|
|||||
Kathleen Parker | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Daniel Arnold | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Jonathan Werrett | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Cook | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Gemma Begley | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Mason | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Jessica Ann Arnold | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Ruth Watts | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Simon Mark Broomfield | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Jessica Cheesman | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.