Hanes ariannol DRAGONFLIES PRE-SCHOOL CIO
Rhif yr elusen: 1160739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.35k | £87.74k | £89.21k | £101.57k | £117.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.18k | £83.40k | £76.74k | £91.79k | £94.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £74.74k | £81.56k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.08k | £76.03k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.