ymddiriedolwyr NORTHAMPTONSHIRE DEAF CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 1160849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA CORAZZO | Cadeirydd | 12 March 2012 |
|
|
||||
Kristie Purcell | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
SOPHIE Tallett | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
CLAIRE LE MAISTRE | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|
||||
Tracy Burfield | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|
||||
PAM HAMILTON | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.