Hanes ariannol ARK OF COVENANT TRANSFORMATION CHURCH
Rhif yr elusen: 1164403
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/08/2018 | 09/08/2019 | 09/08/2020 | 09/08/2021 | 09/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.34k | £20.13k | £19.24k | £22.40k | £20.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.15k | £20.18k | £19.33k | £22.90k | £23.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.