Hanes ariannol LEICESTERSHIRE & RUTLAND ORGANISATION FOR THE RELIEF OF SUFFERING LIMITED
Rhif yr elusen: 506120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.82m | £13.90m | £13.53m | £14.80m | £16.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.82m | £15.70m | £14.01m | £14.97m | £16.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.89m | N/A | £3.50m | N/A | £3.88m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.81m | £6.76m | £6.60m | £6.91m | £7.55m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.74m | £3.68m | £3.42m | £4.26m | £4.77m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.12m | £3.30m | £3.40m | £3.50m | £3.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £156.00k | £157.36k | £111.96k | £128.48k | £154.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.62m | £2.95m | £1.13m | £3.33m | £4.76m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.95m | £11.83m | £10.96m | £11.00m | £12.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.87m | £3.87m | £3.06m | £3.97m | £4.58m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.87k | £118.35k | £120.05k | £114.60k | £125.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.97k | £31.52k | £22.53k | £32.09k | £28.24k | |
|
Gwariant - Arall | £3.93k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.