ymddiriedolwyr Founders Pledge Ltd
Rhif yr elusen: 1162201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikrant Bhargava | Cadeirydd | 23 June 2022 |
|
|
||||
Erin Marie Platts | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Anna McKelvey | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Isobel Morton | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Michael McLoughlin | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Luke Hsi Lin Ding | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Robert Ian Chapman | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.