Hanes ariannol LEMPRIERE PRINGLE 2015
Rhif yr elusen: 1161516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.77m | £21.60m | £17.21m | £22.41m | £30.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.79m | £23.81m | £14.10m | £11.36m | £22.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £250.00k | £7.17m | £1.44m | £4.62m | £6.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.00m | £10.20m | £12.47m | £13.81m | £19.88m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.50m | £4.22m | £3.30m | £3.97m | £4.41m | |
|
Incwm - Arall | £28.05k | £1.30k | £1.08k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.48m | £20.70m | £14.10m | £11.36m | £22.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.81k | £7.53k | £7.91k | £8.01k | £255.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £26.45m | £20.67m | £14.08m | £11.35m | £22.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £308.65k | £3.11m | £1.98k | £2.55k | £1.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.