ymddiriedolwyr SEVENOAKS DAY NURSERY CIO
Rhif yr elusen: 1162242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ANN DREKSLER | Cadeirydd | 17 June 2015 |
|
|
||||
Natasha Manson | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Chloe Ghuznavi | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Caroline Bramley | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Abigail Jayne Wells | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
Dr Stephanie Patricia Laura Jenkinson | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.