ymddiriedolwyr SOUTH WEST COAST PATH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1163422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Jane Dinsdale | Cadeirydd | 06 August 2020 |
|
|
||||
Giles Taylor | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Rachel Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Zoe Kibbey | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Adams | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Katie Ash | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Kevin Thomas | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Philip Spencer | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
Robert Mark | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.