ymddiriedolwyr Vineyard 61 Church
Rhif yr elusen: 1162655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM BOWER | Cadeirydd | 01 December 2021 |
|
|
||||
Lauren Melachrino | Ymddiriedolwr | 28 January 2024 |
|
|
||||
Akshay John | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Hamish Dudgeon | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
JO STONE | Ymddiriedolwr | 05 April 2015 |
|
|
||||
STEVE BATEMAN | Ymddiriedolwr | 05 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.