ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE HUMBER FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES
Rhif yr elusen: 506278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Sylvester | Cadeirydd | 14 April 2018 |
|
|
||||
Tracy Louise Hindley | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Stephens | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Denise Butler | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Jill Dawson | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
Eleonore Ransom | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
Mavis Jarvis | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||
Mavis Reade | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
JENNIFER NIX | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||
VALERIE LANCASTER | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.