Hanes ariannol NORTH EAST ACTION FOR CHILDREN PARENTS AND INCLUSION (NAPI) CIO
Rhif yr elusen: 1161983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.65k | £147.93k | £136.69k | £124.83k | £164.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.25k | £136.17k | £129.90k | £116.88k | £142.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £127.82k | £143.75k | £126.35k | £110.80k | £34.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | N/A | N/A | N/A | £6.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.