Ymddiriedolwyr MLINDA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1163028
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Elizabeth Anne Chandler | Cadeirydd | 18 September 2017 |
|
|
||||
Sachitt Chandaria | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
SIRV MAHESH CHHIBBER | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Andrew Giles Pedder Davies | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Liesl Maria Patricia Eisenbeiss | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Richard Azarnia | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.