Hanes ariannol LIGHTHOUSE (WEST YORKSHIRE)
Rhif yr elusen: 1164239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.15k | £139.29k | £198.36k | £165.53k | £167.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.95k | £126.55k | £158.79k | £144.82k | £146.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.36k | £48.86k | £78.74k | £41.21k | £43.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.20k | £629 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.