ymddiriedolwyr THE WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF ANAESTHESIOLOGISTS (UK)
Rhif yr elusen: 1166545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carolina Haylock Loor | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Dr Clare Joanna Roques | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Dr KATHLEEN FERGUSON | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Dr Wayne William Morriss | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Professor Adrian Walter Gelb | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Emma Lillie | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
Professor Andrew James Hartle FRCA FFICM | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.