Dogfen lywodraethu NORTH LINCOLNSHIRE WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 506501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/01/1977 AS AMENDED ON 27/01/1990 AS AMENDED ON 22/05/1996 AS AMENDED ON 20/05/1997 AS AMENDED ON 06/05/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE RELIEF OF WOMEN (AND THEIR CHILDREN) WHO HAVE SUFFERED OR WHO ARE AT RISK OF SUFFERING DOMESTIC VIOLENCE THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE AND ACCOMMODATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTH LINCOLNSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.