ymddiriedolwyr FRIENDS OF BINGLEY POOL
Rhif yr elusen: 1162758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Marie Dunne | Cadeirydd | 19 November 2020 |
|
|
||||
Andrew David Fenton | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Veronica Ann Stante | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Juliette Margaret Anne Freeman | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
William Gentleman | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Maureen Carney | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Brendan Joseph Murphy | Ymddiriedolwr | 04 July 2020 |
|
|
||||
Jagruti Vijaykumar Amin | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.