ymddiriedolwyr DISCOVER DECRYPT
Rhif yr elusen: 1167097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Ryan | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Ursula Edith Corcoran | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
David John Evans | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|||||
Revd Canon Dr Sandra Millar | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|||||
PETER CONRAD GOULD | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|||||
Rev Nicola Mary Arthy | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.