Hanes ariannol CHELTENHAM SILVER BAND
Rhif yr elusen: 1163618
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/03/2019 | 24/03/2020 | 24/03/2021 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.42k | £61.50k | £4.38k | £5.99k | £7.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.15k | £12.29k | £2.74k | £7.35k | £10.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.