Hanes ariannol THE BLAGRAVE TRUST
Rhif yr elusen: 1164021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75m | £2.07m | £2.87m | £3.02m | £3.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.62m | £2.54m | £3.10m | £3.94m | £4.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £455.00k | £280.86k | £1.50m | £1.65m | £1.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £4.13k | £0 | £11.82k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.29m | £1.79m | £1.38m | £1.36m | £1.49m | |
|
Incwm - Arall | £9.69k | £0 | £20 | £290 | £2.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £2.17m | £2.73m | £3.40m | £3.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £407.56k | £371.97k | £372.52k | £538.87k | £505.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.59k | £4.64k | £504 | £9.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.19m | £2.16m | £2.72m | £3.40m | £3.56m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £371.97k | £372.52k | £538.87k | £502.71k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.