Hanes ariannol ICE HOCKEY INSPIRED LTD
Rhif yr elusen: 1165470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (123 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £365.91k | £349.57k | £191.82k | £393.63k | £393.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £401.97k | £344.47k | £190.55k | £408.63k | £408.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.60k | £89.93k | £26.36k | £26.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.