Hanes ariannol SHOBDON ARCHES PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1162971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.35k | £41.03k | £64.86k | £70.27k | £64.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.16k | £55.70k | £57.98k | £67.17k | £68.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.75k | £4.90k | £7.98k | £431 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.