Hanes ariannol PEOPLE FIRST BRIDGEND
Rhif yr elusen: 1166485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.93k | £97.03k | £102.13k | £106.06k | £106.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.29k | £105.84k | £101.26k | £99.83k | £99.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.02k | £27.00k | £27.00k | £27.00k | £76.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.42k | £68.00k | £68.00k | £77.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.