ymddiriedolwyr ANXIOUS MINDS
Rhif yr elusen: 1164040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoaib Mazhar | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|||||
Dionne Kennedy | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Graeme Houghton | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Bryan Craggs | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Andrew William Swan | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Tony Wright | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Dr Christopher David Bowman | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.