ymddiriedolwyr EMMANUEL CHURCH, LEAMINGTON SPA, CIO
Rhif yr elusen: 1164502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Thomas SEYMOUR | Cadeirydd | 07 January 2020 |
|
|
||||
Joseph William Jarvis | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
RICHARD JOHN COLE | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Andrew Paul FRY | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Rev James Ashley Midwinter | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
ANDREW EDWIN PRYCE | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|||||
TIMOTHY MARK FRY | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Oliver David Thompson | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.