ymddiriedolwyr SHALDON SINGERS
Rhif yr elusen: 1164387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN PATRICIA PARDOE | Cadeirydd | 06 October 2016 |
|
|
||||||||
ANNE ROSALIND GORE | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||||||
Dr Vivienne Mary Thorn | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr John Leslie Thorn | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||||||
PAULINE TARRANT | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||||||
KATHRYN ANN WOLFENDALE | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||||
MELISSA JANE McGLADDERY | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||||
MARY ELLEN MEARS | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||||||
Peter Cahill | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||||||
RICHARD KING | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.