Dogfen lywodraethu HINCKLEY AND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 506796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28 MARCH 1949, 18 FEBRUARY 1959, 5 MAY 1967, 19 JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIAL AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.