ymddiriedolwyr SLAITHWAITE PHILHARMONIC ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 506840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (64 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS WOODHEAD | Cadeirydd |
|
||||||
Susan Morgan | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Stephen Graham Wild | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Andrew Geoffrey Marshall | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Hayley Mason | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
GORDON JAMES BEEVER | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|||||
Bruce Jones | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|||||
Adam Harris | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
KEVIN COOK | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
FELICITY ALETHEA CECILIA FULLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER EDITH NICKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Nareece Forrest | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELIZABETH ANNE PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR LES MEASURES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.