Dogfen lywodraethu HARROGATE AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 506890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 FEBRUARY 1977 AMENDED 4 OCTOBER 1978 AND 2 NOVEMBER 1979 AND 29 APRIL 1981 AS AMENDED ON 20 MAY 2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS TO ASSIST THE REGISTERED BLIND OR PARTIALLY SIGHTED OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT DISABILITY OF SIGHT WHICH MAKES READING A STRAIN, PRINCIPALLY BY THE PROVISION OF RECORDINGS OF LOCAL NEWSPAPER EXTRACTS AND OTHER RECORDED MATERIAL OF INTEREST.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.