ymddiriedolwyr Rahela Trust for Afghan women's education
Rhif yr elusen: 1165763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mel Bradley | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Marika Patrick Theros | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Sear Sadat | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||
Samantha Rennie | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Malissa Whitney-Long | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
KAMINI PAUL | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Liz Mermin | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.