Hanes ariannol STOKE BLISS AND KYRE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 507049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.25k | £17.96k | £19.79k | £10.60k | £17.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.86k | £8.07k | £3.28k | £9.80k | £13.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.53k | £2.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.