ymddiriedolwyr SLINFOLD CONCERT BAND
Rhif yr elusen: 1164885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Timms | Cadeirydd | 10 April 2018 |
|
|||||
Susan Mary Zhang | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Andrew James McNeillis | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Hannah Claire Johnston | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Michael Quintin Stubbs | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
|
||||
SUE BARROW | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.