ymddiriedolwyr FILM AND VIDEO UMBRELLA
Rhif yr elusen: 1165046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Margaret Fox | Cadeirydd | 02 December 2022 |
|
|
||||
Louis Max Nixon | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Sarah May Brown | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Myvanwy Alethea Paula Evans | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Kajal Kothari | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Susan Alexis Regine Collins | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Draper | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.