Hanes ariannol ST JOSEPH'S PLAYGROUP, HARROGATE
Rhif yr elusen: 1165812
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.92k | £50.96k | £30.63k | £28.30k | £22.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.45k | £32.17k | £30.73k | £28.01k | £28.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £27.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.