Hanes ariannol AIREBOROUGH VOLUNTARY SERVICES TO THE ELDERLY (AVSED)
Rhif yr elusen: 1165792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.06k | £238.43k | £275.65k | £233.24k | £238.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.42k | £209.97k | £211.18k | £256.13k | £286.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.05k | £96.38k | £127.75k | £94.53k | £98.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.